Org.nr: 556866-2901
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Törnblom, Anna Martina Zohreh | 2024-09-11 |
Ordförande | Runkvist, Carl Marcus | 2024-03-01 |
Styrelseledamot | Runkvist, Carl Marcus | 2024-03-01 |
Styrelseledamot | Runkvist, Maria Victoria | 2024-03-01 |
Styrelsesuppleant | Runkvist, Malin Helen | 2024-03-01 |
Huvudansvarig revisor | Allard, Thomas Georg | 2023-11-27 |
Revisor | LR Revision & Redovisning Örebro/Vingåker AB | 2023-11-27 |
Styrelseledamot | Runkvist, Mats Lennart | 2023-06-22 |