Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Prevecta AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Prevecta AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Prevectus AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Skapa Värde - Skoglund Verksamhetsutveckling AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Skoglund, Erik | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bostadsrättsföreningen Kv Navaren, Industristaden AR | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-17 |