Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Lars Anders Skoglund
Lars Anders Skoglund
19691008-XXXX
Ta kreditupplysning
Skoglund, Lars Anders är en man född den 8 oktober 1969 och är bosatt i Falun
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Rolling Mill Service AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Raymond Solar AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Granitvalvet Industri AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Granitvalvet Industri AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kopparinvest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Kopparinvest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Future4LIF AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Granitvalvet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Grangärde Hotell AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Granitvalvet Ludvika AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Granitvalvet Ludvika AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Granitvalvet Holding 2 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Granitvalvet Holding 2 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Rolling Mill Service Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Rolling Mill Service Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kopparrot Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Kopparrot Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Core i Dalarna invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Core i Dalarna invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Eco Electric Europe AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Gridbalance Sweden AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Havstjärn Energi AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ägarbolaget i Dalarna AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ägarbolaget i Dalarna Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Skoglund, Anders
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Lars Anders Skoglund har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2022-05-03
Kopparrot Fastighet 1 AB
Upplöst...
Styrelseledamot
Utträde: 2022-05-03
Kopparrot Fastighet 1 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2018-06-09
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 28 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Rolling Mill Service AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Tomas Magnus Olofsson
Ordförande
Tomas Magnus Olofsson
Styrelseledamot
Lars Anders Skoglund
Huvudansvarig revisor
Anders Mattias Ericson
Styrelseledamot
Karl Jonas Bolin
Verkställande direktör
Karl Jonas Bolin
Revisor
DALACC by EE AB
Tillbaka till sidans topp
Raymond Solar AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kaj Mattias Hansson
Ordförande
Kaj Mattias Hansson
Styrelseledamot
Lina Ulrika Jeverstam
Verkställande direktör
Lina Ulrika Jeverstam
Huvudansvarig revisor
Arwid Erik Erixon
Revisor
BDO Göteborg AB
Styrelseledamot
Gösta Jonny Bergman
Styrelseledamot
Tommy Henry Forsell
Styrelseledamot
Tomas Magnus Olofsson
Styrelseledamot
Lars Anders Skoglund
Tillbaka till sidans topp
Granitvalvet Industri AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Ulf Peter Rathsman
Styrelseledamot
Lars Anders Skoglund
Verkställande direktör
Lars Anders Skoglund
Tillbaka till sidans topp