Org.nr: 559042-2514
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | El Agha, Samer | 2024-03-16 |
Styrelsesuppleant | Nehme, Zakaria Fouad | 2024-02-05 |
Revisor | Arkenäs, Torbjörn Sven-Erik | 2024-01-31 |
Ordförande | Hakla, Nader | 2023-06-11 |
Styrelseledamot | Hakla, Nader | 2023-06-11 |
Revisor | Sygut, Andreas Andrzej | 2022-01-06 |