Org.nr: 556847-9280
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern verkställande direktör | Lindelöv, Gert Magnus | 2023-11-04 |
Styrelseledamot | Sipilä, Matti Aaret | 2023-05-27 |
Styrelseledamot | Subotin, Alexander | 2023-02-03 |
Verkställande direktör | Subotin, Alexander | 2023-02-03 |
Styrelsesuppleant | Wessberg, Jenny Kristina | 2022-12-03 |
Styrelseledamot | Yrvehed, Anne Kristiina | 2022-02-23 |
Styrelsesuppleant | Johansson, Lars-Uno Jörgen | 2022-02-23 |