Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Qiblasense AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Qiblasense AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Sjöblad, Hannes | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-04-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-12 |
||
Extern vice verkställande direktör Utträde: 2024-02-20 |
||
Extern vice verkställande direktör Utträde: 2024-02-20 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-17 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-09-17 |
||
Ordförande Utträde: 2021-11-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-10 |