Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Eskilstunahus nr 6 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-04-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-30 |