Org.nr: 559198-0510
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Homayooni, Arman | 2024-03-27 |
Styrelseledamot | Alamdar, Reza | 2024-03-16 |
Styrelsesuppleant | Ranji, Ilia | 2024-01-08 |
Styrelseledamot | Liljala, Linda Victoria | 2023-05-03 |
Styrelsesuppleant | Liljala, Kevin Eric | 2023-05-03 |