Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Polynova Nissen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Polynova Nissen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | LC-Tec Displays AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Serendipity AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Polynova Nordic AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Polynova Nordic AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fortinova AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fortinova Fastigheter AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | White Pearl Technology Group AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HållbarTillväxt Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-06 |
||
Ordförande Utträde: 2024-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-10 |
||
Ordförande Utträde: 2024-02-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-10 |