Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Simon Borgström Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sveriges Fastighetsförvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Sveriges Fastighetsförvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Verfast Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Verfast Management AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Härjedalen Funäsdalen 10:131 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Härjedalen Funäsdalen 10:131 Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SN Vehicle Leasing AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SBH Mejeriet 12 NYAB AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-06 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2023-10-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-14 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2022-06-14 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2022-06-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-11 |