Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Habasit Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Habasit Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-06-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-06-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-15 |