Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-07 |
||
Ordförande Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-29 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-11-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-26 |