Org.nr: 559259-1779
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Kallas Tseleki, Electra Mersini | 2024-02-21 |
Styrelseledamot | Knutsson, Helena Barfoed | 2023-12-21 |
Styrelseledamot | Kallas, Dani | 2022-12-02 |
Styrelsesuppleant | Khaled, Mohamed Abd Elnaby A | 2022-12-02 |
Styrelsesuppleant | El Haous, Nabila | 2022-10-27 |
Styrelseledamot | Rintsberg, Vesa Håkan | 2022-06-03 |
Styrelsesuppleant | Rintsberg, Åsa Viktoria | 2022-06-03 |
Styrelseledamot | Talib, Alan | 2022-05-24 |
Styrelsesuppleant | Sargent, Michael John | 2022-05-24 |