Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Sharam Michael Ghasri
Sharam Michael Ghasri
19880129-XXXX
Ta kreditupplysning
Sharam Michael Ghasri är en man född den 29 januari 1988. Han är folkbokförd i Lund sedan 2022-10-31. Lund ligger i Lund kommun, Skåne län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Kurera Assistans AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Kurera Assistans AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kurera hem AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Kurera hem AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kurera Framtid AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Kurera Framtid AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Kurera Stöd & Boende AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Gessie 1217 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Krispigt AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Krispigt AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
DeliverMe IT AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
MMIA Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Önnerup 1.8 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Music Nation AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Föräldrakooperativet Pingvinen ek för
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Sharam Michael Ghasri har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Ordförande
Utträde: 2022-05-24
Svensk Vårdtjänst AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2022-05-24
Svensk Vårdtjänst AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-10-14
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 6 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Kurera Assistans AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Curt Arne Jesper Ahlkvist
Styrelseledamot
Gert Martin Askow
Styrelseledamot
Sharam Michael Ghasri
Ordförande
Sharam Michael Ghasri
Styrelsesuppleant
Emma Johanna Svensson
Styrelseledamot
Karl Joel Folestad
Styrelsesuppleant
Karl Jonathan Jarl Wellershaus
Tillbaka till sidans topp
Kurera hem AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Magnus Jörgen Kjellén
Revisor
Curt Arne Jesper Ahlkvist
Styrelseledamot
Gert Martin Askow
Styrelseledamot
Sharam Michael Ghasri
Ordförande
Sharam Michael Ghasri
Styrelseledamot
Jesper Boje Thoma
Styrelseledamot
Karl Joel Folestad
Tillbaka till sidans topp
Kurera Framtid AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Martina Mia Elise Dahlqvist
Styrelseledamot
Sharam Michael Ghasri
Ordförande
Sharam Michael Ghasri
Styrelseledamot
Ajdin Crnovic
Styrelsesuppleant
Karl Joel Folestad
Tillbaka till sidans topp