Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | NewCo PHM Debt AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | NewCo PHM Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | NewCo PHM Debt Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-31 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-10-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-15 |