Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | OAS Roastery AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Drood Wine Brewery AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-14 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-01-11 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-16 |