Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Likvidator | SN Modern Systemering Service- och Förvaltnings Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Acteco AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Acteco AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidator | BLAECK AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidator | I do by Emma AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Likvidator | Stockholm Applied Dekor AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Empire Finance AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Trusteco AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-12-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-11-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-12 |