Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | AL Nymilsgatan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Gullholmen Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | AB Lejonstaden | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Inayet Erkan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Cemalettin Erkan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Crochet Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Crochet Projekt AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Fastighetsbranschens Unga Nätverk Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Flatås Alléer Sydväst Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-16 |