Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Ekonomikonsulterna Maajola AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Ekonomikonsulterna Maajola AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | MariGru AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Eiska AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | FAT1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Kotimaa AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | MILLGREY AKTIEBOLAG | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Valsjö Park AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Blomstrand Naprapati AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | FAT2 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Annexet i Täby | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Roslagsvår | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Bostadsrättsföreningen Roslagsvår | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-05-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-21 |