Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Unikie AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2023-09-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-15 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-20 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-06-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-30 |