Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Semsi Badur
Semsi Badur
19560101-XXXX
Ta kreditupplysning
Badur, Semsi är en kvinna född den 1 januari 1956 och är bosatt i Bromma
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bette Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Bette Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Semsi Badur AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Pärlblomman AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Niilsa AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bette Bygg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
holmger 6 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Stugor i Söder AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Stugor i Söder AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Tevat Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Stockholm Figaro
Avförd...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Pärlblomman 1
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Bostadsrättsföreningen Pärlblomman 1
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Bostadsrättsföreningen Holmger 6
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Komplementär
SNS Förvaltning Kommanditbolag
Avregistrerad...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Semsi Badur har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-10-17
Tevat Holding AB
Vilande
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-03-15
Tilega AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bette Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Semsi Badur
Verkställande direktör
Semsi Badur
Styrelsesuppleant
Ninos Denho Badur
Tillbaka till sidans topp
Semsi Badur AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Semsi Badur
Styrelsesuppleant
Ninos Denho Badur
Tillbaka till sidans topp
Pärlblomman AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Semsi Badur
Styrelsesuppleant
Ninos Denho Badur
Tillbaka till sidans topp