Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Piteå Esport ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-14 |