Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Amanda Maria Linnea Sunnanäng Schulman
Amanda Maria Linnea Sunnanäng Schulman
19800515-XXXX
Ta kreditupplysning
Amanda Maria Linnea Sunnanäng Schulman är en kvinna född den 15 maj 1980. Hon är folkbokförd i Stockholm sedan 2020-09-30. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
ASHW Concept Store Beauty AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Hannah Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Amanda Schulman Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hannah & Amanda AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
ASHW Concept Store Fashion AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
ASHW Concept Store Fashion AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Hannah & Amanda Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Perfect Weathercock Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
ASHW Concept Store Fashion & Beauty Holding AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
We are Beauty AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
WAO Matcha AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Järnlodet 9
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Järnlodet 9 Lokaler Ekonomisk förening
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Schulman, Amanda
Avregistrerad
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Amanda Maria Linnea Sunnanäng Schulman har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2021-10-15
Perfect Day Media AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-08-06
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 6 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
ASHW Concept Store Beauty AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Extern verkställande direktör
Karolina Cecilia Roslund
Revisor
Hans Mattias Karlsson
Styrelseledamot
Hannah-Li Matilda Sunnanäng Widell
Styrelsesuppleant
Amanda M L S Schulman
Tillbaka till sidans topp
Hannah Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Lars Gunnar Harald Engström
Styrelseledamot
Hannah L M S Lindh Widell
Styrelsesuppleant
Amanda M L S Schulman
Tillbaka till sidans topp
Amanda Schulman Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Lars Gunnar Harald Engström
Styrelsesuppleant
Hannah L M S Lindh Widell
Styrelseledamot
Amanda M L S Schulman
Tillbaka till sidans topp