Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Innehavare | SCHÖNNING, DAHG EJE | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Dammskogen kv Bageriet 35 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Dammskogen Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | DAMMSKOGEN INVEST AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | DAMMSKOGEN INVEST AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Dammskogen Studentbostäder AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-06-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-17 |