Org.nr: 556138-3646
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Ordförande | Groenendaels, André Jean J | 2024-05-08 |
Styrelseledamot | Groenendaels, André Jean J | 2024-05-08 |
Styrelseledamot | Raus, Radim | 2024-03-21 |
Verkställande direktör | Raus, Radim | 2024-03-21 |
Styrelseledamot | Träger, Thomas | 2022-05-23 |
Styrelseledamot | Timmermann, Charlie Johan | 2021-12-17 |