Org.nr: 559041-7670
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Svanlund, Karin Margareta | 2024-05-23 |
Ordförande | Sidhagen, Carl Fredrik | 2024-04-12 |
Styrelseledamot | Sidhagen, Carl Fredrik | 2024-04-12 |
Huvudansvarig revisor | Johansson, Pia Linda | 2023-11-25 |
Huvudansvarig revisor | Wihed, Fredrik Nils | 2023-03-14 |
Revisor | Baker Tilly Halmstad Kommanditbolag | 2023-03-14 |
Ordförande | Bengtsson, Lars Kristian | 2022-09-10 |
Styrelseledamot | Bengtsson, Lars Kristian | 2022-09-10 |
Styrelseledamot | Ekfeldt, Erik Charles Magnus | 2022-09-10 |
Styrelseledamot | Lagerkvist, Per Håkan Ragnar | 2022-09-10 |
Styrelsesuppleant | Broén, Jenny Teresia Ulfsdotter | 2022-09-10 |
Styrelseledamot | Nilsson, Nils Örjan Magnus | 2022-01-16 |