Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Oriola Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-12 |