Org.nr: 556666-8793
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Björkman, Anders Georg | 2024-07-02 |
Styrelsesuppleant | Larsson, Lars Andreas | 2024-05-11 |
Huvudansvarig revisor | Holmer Stråle, Dan Tobias | 2023-10-26 |
Styrelsesuppleant | Svedjefält, Karima | 2023-03-22 |
Styrelseledamot | Svenn, Leo David | 2022-09-03 |
Styrelseledamot | Hiort af Ornäs, Viveka Elisabet | 2022-05-27 |