Org.nr: 556934-7924
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Alehammar, Cecilia Katarina | 2024-08-08 |
Styrelsesuppleant | Svensson, Åsa Christina | 2024-08-08 |
Styrelsesuppleant | Johansson, Lars Martin | 2024-07-30 |
Extern verkställande direktör | Rosengren, Hans Thomas | 2023-09-22 |
Extern verkställande direktör | Jönsson, Johan Henrik Tobias | 2023-06-15 |
Styrelsesuppleant | Gustafsson, Kent Rasmus | 2023-03-31 |
Huvudansvarig revisor | Jansson, Linda Jenny | 2022-09-20 |
Styrelseledamot | Olsson, Per Joacim Gunnar | 2022-05-19 |
Styrelsesuppleant | Olofsson, Christian Stavros | 2021-12-10 |