Org.nr: 556063-8255
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Malmgren Heander, Marie Carina | 2024-05-27 |
Ordförande | Hansen Pauk, Simon | 2023-03-17 |
Styrelseledamot | Bols, Annemette | 2023-03-17 |
Styrelseledamot | Hansen Pauk, Simon | 2023-03-17 |
Styrelseledamot | Gerlach, Annika | 2023-03-17 |
Extern verkställande direktör | Bjurstrøm, Eivind | 2023-03-17 |
Styrelseledamot | Örnberg, Ulf Magnus | 2022-07-12 |
Styrelsesuppleant | Almén, Anna Katarina Elisabet | 2022-07-12 |
Styrelsesuppleant | Wohlfahrt, Eva Marie Louise | 2022-05-24 |