Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | JS Holding i Jönköping AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | JSFM i Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | JS Motor i Jönköping AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | JSM Bygg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | MGE Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | MGE Fastigheter AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Efrem, Sargon | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-02-01 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-02-01 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-05 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-04 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-01-04 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-05 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-10-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-05 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-02 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-30 |
||
Ordförande Utträde: 2023-05-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-08 |