Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Sarah Christina Quensel
Sarah Christina Quensel
19821126-XXXX
Ta kreditupplysning
Sarah Christina Quensel är en kvinna född den 26 november 1982. Hon är folkbokförd i Tyresö sedan 2023-03-15. Tyresö ligger i Tyresö kommun, Stockholms län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Vide i Tyresö
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Sarah Christina Quensel har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-09-01
Bostadsrättsföreningen Runnabäcken
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-05-18
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3701180 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Vide i Tyresö
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Karin Ingrid Marie Tryding
Styrelseledamot
Jiji Janicka Linnéa Johansson
Ordförande
Jiji Janicka Linnéa Johansson
Styrelseledamot
Ulf Daniel Ohlsson
Styrelsesuppleant
Anna Karolina Ohlsson
Styrelseledamot
Sarah Christina Quensel
Styrelseledamot
Emma Mira Agnerling
Tillbaka till sidans topp