Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare | Skandinaviska Enskilda Banken AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-21 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-10-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-26 |
||
Ordförande Utträde: 2022-04-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-28 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-04-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-17 |