Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Carmenta AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | CeSu Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | CeSu Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Sundling Wärn Partners AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Sundling Wärn Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Carmenta Automotive AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Divigen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Divigen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | C-AUT Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | C-AUT Holding 2 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Carasent AB (publ) | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-08-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-22 |