Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Civilsamhällets service i Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ekumeniska Centret Stockholm ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-01 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2021-11-05 |