Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Möller Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | RDR Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Möller Invest Holding 5 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Möller Invest Projekt AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Backa Förvaltning i Hunnebostrand AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Möller Invest Holding 6 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | AccPart AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Möller Invest Holding 7 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Milsvid Utsikt | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-19 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-08-24 |