Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-07-27 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-13 |