Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Sara Helena Wall
Sara Helena Wall
19760308-XXXX
Ta kreditupplysning
Sara Helena Wall är en kvinna född den 8 mars 1976. Hon är folkbokförd i Ås sedan 2012-05-30. Ås ligger i Krokom kommun, Jämtlands län.
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Dunit AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Sara Helena Wall har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-01-13
Ethersec AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2020-09-03
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Dunit AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Sara Helena Wall
Styrelseledamot
Åke Tomas Wall
Tillbaka till sidans topp