Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Diamanten | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Kajplatsen Inre Hamnen | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Libropark | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Atleten | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Närheten 2 i Uppsala | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-04 |