Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Sara Cecilia Lindblad
Sara Cecilia Lindblad
19830909-XXXX
Ta kreditupplysning
Lindblad, Sara Cecilia är en kvinna född den 9 september 1983 och är bosatt i Enhörna
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Sköndals Husläkarmottagning Aktiebolag
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Stora Sköndals Holding 1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Stora Sköndal Bygg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Stora Sköndal Fastighetsprojekt AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Stora Sköndals Framtidsutveckling AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Stora Sköndal Holding 2a Tre AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Stora Sköndal Holding 2a Fyra AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Stora Sköndal Holding 2a Två AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Stora Sköndal tomt 3.1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Stora Sköndal tomt 3.2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Stora Sköndal tomt 4.3 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Stora Sköndal tomt 4.1 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Stora Sköndal Holding 2a Ett AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Stora Sköndal tomt 4.2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Stora Sköndal tomt 2.3 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Stora Sköndal tomt 1.1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Stora Sköndal tomt 1.2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Stora Sköndal tomt 2.1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Stora Sköndal tomt 2.2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Stora Sköndal tomt 1.3 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Stora Sköndal tomt 1.4 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Stora Sköndal tomt 3.4/3.5 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Extern firmatecknare
Stora Sköndal tomt 4.4 AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Innehavare
Lindblad, Sara
Avregistrerad
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Sara Cecilia Lindblad har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-06-08
Berling Media AB
Aktivt
Styrelseledamot
Utträde: 2021-10-08
Ekumeniska Centret Stockholm ekonomisk förening
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-06-23
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 3 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Sköndals Husläkarmottagning Aktiebolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Karin Ulla Margarethe Isberg
Extern verkställande direktör
Åsa Valborg Andersson
Extern firmatecknare
Tomas Krywult
Styrelsesuppleant
Sara Cecilia Lindblad
Tillbaka till sidans topp
Stora Sköndals Holding 1 AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Karin Ulla Margarethe Isberg
Styrelseledamot
Lena Birgitta Möllerström Nording
Ordförande
Lena Birgitta Möllerström Nording
Styrelseledamot
Jan Anders Lago
Styrelseledamot
Klas Tommy Lenberg
Extern firmatecknare
Annika Maria Elfström
Styrelseledamot
Åsa Valborg Andersson
Huvudansvarig revisor
Anders Joakim Toivo Taaler
Extern firmatecknare
Tomas Krywult
Extern firmatecknare
Sara Cecilia Lindblad
Revisor
KPMG AB
Tillbaka till sidans topp
Stora Sköndal Bygg AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Karin Ulla Margarethe Isberg
Styrelseledamot
Lena Birgitta Möllerström Nording
Extern firmatecknare
Annika Maria Elfström
Styrelseledamot
Åsa Valborg Andersson
Ordförande
Åsa Valborg Andersson
Huvudansvarig revisor
Anders Joakim Toivo Taaler
Extern verkställande direktör
Tomas Krywult
Extern firmatecknare
Sara Cecilia Lindblad
Revisor
KPMG AB
Tillbaka till sidans topp