Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor | Frontline Expo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Normek Försäljnings Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Södertandläkarna AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | A. Lindhés Advokatbyrå Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | SolidGeo på Älgö AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Normek AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Millum Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Jaws AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Scandinavian Financial Solutions AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Steep Analytics AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Huvudansvarig revisor | Structura restaurants AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Huvudansvarig revisor Utträde: 2024-09-27 |
||
Revisor Utträde: 2024-06-13 |
||
Revisor Utträde: 2024-06-13 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2023-12-30 |
||
Revisor Utträde: 2023-09-16 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-12-29 |