Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Niilsa AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bette Bygg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | holmger 6 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Stugor i Söder AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Developers Holding Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SNA Projects Development AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | SNA Arken property AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Stockholm Figaro | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Pärlblomman 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-17 |
||
Ordförande Utträde: 2022-11-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-11-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-04-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-01-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-26 |