Org.nr: 556234-7343
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Jaresjö, Hans Anders | 2024-04-20 |
Styrelsesuppleant | Andreasson, Rickard Magnus | 2024-04-20 |
Extern firmatecknare | Näslund Lundell, Anders Martin | 2023-12-14 |
Styrelseledamot | Sivertsson, Yulia | 2023-09-29 |
Styrelseledamot | Holmberg, Jens Erik Richard | 2023-07-29 |
Verkställande direktör | Holmberg, Jens Erik Richard | 2023-07-29 |
Styrelseledamot | Steyn, Jacobus Lucas | 2023-05-31 |
Styrelseledamot | Fabra, Jordi | 2022-09-30 |
Extern firmatecknare | Ager, Henrik Sven Bertil | 2022-09-30 |
Ordförande | Benjamin Jr, Timothy Boland | 2022-03-17 |
Styrelseledamot | Benjamin Jr, Timothy Boland | 2022-03-17 |
Styrelseledamot | Stavaeus, Åsa Karolina | 2022-03-05 |