Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Aerte AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-28 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-01-14 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-13 |
||
Ordförande Utträde: 2022-02-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-02-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-20 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-11-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-11-13 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2021-11-13 |