Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Sandor Peter Kanyasi
Sandor Peter Kanyasi
19560107-XXXX
Ta kreditupplysning
Kanyasi, Sandor Peter är en man född den 7 januari 1956 och är bosatt i Vårby
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Kommanditdelägare
Peline Kommanditbolag
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Sandor Peter Kanyasi har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Kommanditdelägare
Utträde: 2023-08-10
Råågywood Bolag Kommanditbolag
Avregistrerad...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2018-07-20
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708113 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Peline Kommanditbolag
Ledning, styrelse och andra företrädare
Komplementär
Jens Pihl
Kommanditdelägare
Sandor Peter Kanyasi
Tillbaka till sidans topp