Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Mölndalshus nr 3 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Göteborgshus nr 38 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Göteborgshus nr 40 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bonum Bostadsrättsförening Munkebäckslund | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-30 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-27 |