Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Bygg och Juridik i Örebro AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Nejlikan Omsorg AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Svanen 15 Kumla AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Stationsgatan 16 Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-09-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-06-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-23 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-09-08 |