Org.nr: 556656-4687
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Lee, Ji Hoon | 2024-04-27 |
Ordförande | Chung, Eugene | 2023-05-20 |
Styrelseledamot | Chung, Eugene | 2023-05-20 |
Verkställande direktör | Chung, Eugene | 2023-05-20 |
Ordförande | Cho, Inha | 2023-04-12 |
Styrelseledamot | Cho, Inha | 2023-04-12 |
Verkställande direktör | Cho, Inha | 2023-04-12 |
Huvudansvarig revisor | Sergel, Jeanette Maria Annelie | 2023-04-12 |
Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB | 2023-04-12 |
Styrelseledamot | Tae, Kun Hyoung | 2022-02-26 |
Styrelsesuppleant | Kim, Youngsang | 2022-02-26 |