Org.nr: 559371-4875
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Al-Kifel, Ammar Mohammed Kadhim | 2024-04-24 |
Styrelsesuppleant | Al-Muslimawi, Ali Raoof Ahmed | 2023-04-06 |
Styrelsesuppleant | Al-Azzawi, Saja Saad Hatem | 2023-03-24 |
Styrelseledamot | Al-Muslimawi, Ali Raoof Ahmed | 2023-01-31 |
Styrelseledamot | Al-Azzawi, Karrar Saad Hatem | 2022-10-21 |
Styrelseledamot | Al-Muslimawi, Ali Raoof Ahmed | 2022-10-19 |