Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Samaneh Vahebi
Samaneh Vahebi
19830922-XXXX
Ta kreditupplysning
Vahebi, Samaneh är en kvinna född den 22 september 1983 och är bosatt i Hisings Backa
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Bilgården GBG Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Samaneh Vahebi har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-06-22
Bilgården GBG AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-02-11
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655639 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bilgården GBG Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Anders Olof Ansgarius Bergman
Styrelseledamot
Kian Kalvani
Styrelsesuppleant
Samaneh Vahebi
Tillbaka till sidans topp